ymddiriedolwyr YMDDIRIEDOLAETH CAPEL NEWYDD NANHORON
Rhif yr elusen: 1079895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawi Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||||
John Brynmor Hughes | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||||
Catherine Llewelyn Morris | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||||
Meinir Pierce Jones | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||||
Gareth WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Angela RUSSELL | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||
Liz Saville Roberts A.S. | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||||
Alun Ffred Jones | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|||||||
John Dilwyn WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Robat Hywel WYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.