Hanes ariannol THE THOMAS BALL CHILDREN'S CANCER FUND

Rhif yr elusen: 1078140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.07k £24.00k £25.83k £33.97k £38.38k
Cyfanswm gwariant £49.74k £16.80k £21.89k £22.80k £22.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A