Hanes ariannol LANCING COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1076483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.50m | £22.49m | £22.76m | £26.32m | £29.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.23m | £21.04m | £22.96m | £25.46m | £28.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £757.29k | £1.34m | £1.05m | £547.85k | £976.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20m | £406.61k | £400.07k | £1.22m | £2.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.42m | £20.64m | £21.23m | £24.44m | £25.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £124.71k | £105.97k | £73.93k | £112.19k | £477.59k | |
|
Incwm - Arall | £530 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £98.12k | £100.00k | £0 | £0 | £377.46k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.22m | £20.15m | £22.18m | £24.18m | £26.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.01m | £885.51k | £781.05k | £1.28m | £2.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £210.18k | £149.59k | £238.71k | £90.45k | £95.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.04k | £4.92k | £5.88k | £8.57k | £7.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.