Hanes ariannol HURSTPIERPOINT COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1076498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.95m | £24.14m | £26.45m | £29.81m | £34.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.31m | £21.65m | £25.61m | £27.22m | £30.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £29.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £328.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £429.00k | £183.00k | £191.00k | £186.00k | £144.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £453.00k | £42.00k | £42.00k | £108.00k | £601.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.98m | £23.04m | £25.82m | £29.47m | £32.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £90.00k | £150.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.00k | £40.00k | £0 | £8.00k | £70.00k | |
|
Incwm - Arall | £47.00k | £835.00k | £393.00k | £31.00k | £250.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £101.00k | £36.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.44m | £20.73m | £24.83m | £26.18m | £28.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £877.00k | £920.00k | £784.00k | £1.05m | £1.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.00k | £58.00k | £82.00k | £86.00k | £169.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.