Hanes ariannol THE BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS
Rhif yr elusen: 1085760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.84m | £20.08m | £19.97m | £21.70m | £20.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.44m | £23.11m | £20.95m | £21.40m | £22.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.61m | £19.82m | £19.79m | £21.52m | £20.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.29k | £44.21k | £58.84k | £55.96k | £48.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £186.07k | £199.40k | £123.67k | £122.39k | £148.32k | |
|
Incwm - Arall | £1.70k | £12.49k | £35 | £0 | £9.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.41m | £10.20m | £931.01k | £11.56m | £10.61m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.24m | £16.00m | £13.74m | £14.01m | £14.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.20m | £7.12m | £7.21m | £7.39m | £7.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £183.45k | £149.88k | £127.10k | £139.48k | £159.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.34m | £7.54m | £5.51m | £5.83m | £5.54m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £90.00k | £91.58k | £89.36k | £85.76k | £78.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.