GREAT WESTERN (SVR) ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation and restoration of historic carriages and locomotives of the Great Wesrn Railway origin for operation and educational value based on the Severn Valley Line in Worcestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HAYNES | Cadeirydd |
|
|
|||||||
DAVID ALFRED SMITH | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||||
BRIAN ARTHUR LOWE | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||||
ROBERT MASSEY | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||||
GARETH PRICE | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||||
COLUMB WILLIAM HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GRAHAM JOHN GARDENER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAUL BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Christopher Haynes | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID WILLIAM MASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COLIN RICHARD JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.75k | £98.69k | £61.40k | £67.13k | £52.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.62k | £54.69k | £30.33k | £66.85k | £50.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 OCTOBER 1998 AS AMENDED 16 OCTOBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY SOCIOLOGY AND TECHNOLOGY OF RAILWAYS IN GENERAL WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE FORMER GREAT WESTERN RAILWAY ("GWR") AND SEVERN VALLEY RAILWAY ("SVR") (TOGETHER THE RAILWAYS") BY ACQUIRING PRESERVING DISPLAYING AND MAKING USE OF HISTORIC ROLLING STOCK ARTIFACTS, RELICS AND DOCUMENTS RELATING TO THE RAILWAYS OR RAILWAYS GENERALLY:
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE IN BEWDLEY, KIDDERMINSTER AND BRIDGNORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ACACIA DRIVE
MELBOURNE
DERBY
DE73 8LT
- Ffôn:
- 01332864027
- E-bost:
- mick@hitrail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window