Ymddiriedolwyr THE ALCESTER U3A
Rhif yr elusen: 1080590

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alan West | Cadeirydd | 09 March 2023 |
|
|
||||
Miranda Jane Sanders | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Christine Margaret Dyer | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Clive John Owen | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Susan Robertson | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Linda Rose Randell | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Dowman | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Jean Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Lynda Pickering | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
||||
Valerie Elsie Hamblin | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
||||
KARYL ARLENE REES | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.