BOROUGH MARKET (SOUTHWARK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a market as a public amenity for the benefit of the public. The Borough Market Trust is committed to playing a leading role in the debate and education about food and its impact on society and public health, and will continue to provide only those foods which meet our standards of nutrition, freshness and taste quality and demonstrate environmental sustainability in their production.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,662,417
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £524.25k | |
Buddsoddiadau | £3.44m | |
Arall | £40.00k |
Cyfanswm gwariant:
£7,904,482
Codi arian | £477.27k | |
Weithgareddau elusennol | £7.11m | |
Arall | £318.89k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £796.16k | |
Gwariant elusennol | £7.11m |
Pobl

40 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Southwark
Llywodraethu
- 06 Awst 1999: Cofrestrwyd
- BOROUGH FOOD MARKET (Enw gwaith)
- BOROUGH MARKET (Enw gwaith)
- TRUSTEES OF THE BOROUGH MARKET (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANE HOLLAND | Cadeirydd | 28 May 2020 |
|
|||||
Chris Shaw | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Adrian Dharshan Benedict | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Michelle Lam | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Danny Homan | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Eva George | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Erica Sibree | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
Shawn Anderson | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Daisy Dunlop | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
CLAIRE PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.10m | £5.82m | £6.62m | £7.35m | £7.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.01m | £6.13m | £7.03m | £6.87m | £7.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £420.31k | £110.05k | £182.38k | £275.99k | £524.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.57m | £2.46m | £3.24m | £3.79m | £3.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.97m | £3.08m | £3.08m | £3.21m | £3.44m | |
|
Incwm - Arall | £135.42k | £167.46k | £118.98k | £77.87k | £40.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.13m | £5.06m | £5.75m | £6.18m | £7.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £692.32k | £972.57k | £339.83k | £511.46k | £477.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.35k | £69.27k | £17.65k | £33.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £972.57k | £339.83k | £511.46k | £477.27k | |
|
Gwariant - Arall | £188.50k | £95.85k | £941.24k | £173.78k | £318.89k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £29.39m | £27.30m | £26.45m | £26.37m | £93.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £60.08m | £60.15m | £66.85m | £66.85m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.56m | £5.60m | £8.57m | £8.26m | £7.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£189.00k | -£172.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.22m | £4.03m | £7.06m | £5.83m | £4.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
GOVERNING BY THE FOLLOWING ACTS 28 GEO II 1754, 30 GEO II 1756, 4 GEO IV 1822, 10 GEO IV 1829 , 55 VICT 1892, 7 EDW VI 1907 AND 20 &21 GEO V 1930 AND SCHEME DATED 21 MARCH 2007 AS AMENDED 12 JANUARY 2012 AND 6 SEPT 2012 SCHEME AS AMENDED ON 28 JAN 2021 as amended on 27 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A MARKET AS A PUBLIC AMENITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND THE RELIEF OF THE RATES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ST SAVIOURS, SOUTHWARK
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 SOUTHWARK STREET
LONDON
SE1 1TL
- Ffôn:
- 02074071002
- E-bost:
- info@boroughmarket.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window