THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS COLLECTION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To protect, update and repair for the future the property of the Queens Royal Hussars Collection, and to maintain and run three museums to display it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Camden
- Dwyrain Sussex
- Swydd Warwig
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Hydref 1999: Cofrestrwyd
- QRH COLLECTION FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Retd RICHARD METCALFE OBE | Cadeirydd | 04 March 2015 |
|
|
||||
David Inglis | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Peters | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Milton | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Anthony Paul Glover | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Dr Heidi Meyer | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Major Retd JAMES AUSTIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL M MUMFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.26k | £55.70k | £52.55k | £46.19k | £22.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.45k | £773 | £47.48k | £40.86k | £18.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 JULY 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE REGIMENT IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE REGIMENT AND TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT BY PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION IN A MUSEUM OR MUSEUMS OR SUCH OTHER PUBLIC PLACES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, AND TO CONSERVE, RESTORE, REPAIR, RE-CONSTRUCT AND PRESERVE OBJECTS IN THE COLLECTION.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HHQ QRH
REGENTS PARK BARRACKS
ALBANY STREET
LONDON
NW1 4AL
- Ffôn:
- 02077562273
- E-bost:
- regsec@qrhussars.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window