THE ANNA FREUD CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Anna Freud Centre improves the lives of thousands of children and young people with mental health problems every year. It provides a vital lifeline for families under pressure and is the UK's only children's mental health organisation to combine practice, training and world-class research, with a focus on family well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£24,670,297
Roddion a chymynroddion | £3.80m | |
Weithgareddau elusennol | £20.20m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £71.81k | |
Arall | £597.39k |
Cyfanswm gwariant:
£25,736,769
Codi arian | £627.41k | |
Weithgareddau elusennol | £25.11m | |
Arall | £0 |
-£36,749 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,433,011 o 9 gontract(au) llywodraeth a £105,065 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £627.41k | |
Gwariant elusennol | £25.11m |
Pobl

443 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 17 |
£70k i £80k | 8 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 4 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Awst 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON MICHAEL SAMUEL | Cadeirydd | 22 September 2002 |
|
|
||||||||||||
Antonia Cowdry | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||||||||
Anne-Marie Huby | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Andrew Evans | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Namrata Kamdar | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Victoria-Rose Cadogan | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Sarah Florence Wood | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||||||||||
Pamela Susan Hutchinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||||||||||
Professor Stephen Pilling | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||||||
Catherine Anne Bedford | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|||||||||||||
Daniel Peltz | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|||||||||||||
Peter Oppenheimer | Ymddiriedolwr | 30 October 2008 |
|
|||||||||||||
PROFESSOR LINDA MAYES MD | Ymddiriedolwr | 30 January 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19m | £16.22m | £16.89m | £21.99m | £24.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76m | £16.59m | £16.75m | £19.97m | £25.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.25m | £3.56m | £1.67m | £1.19m | £6.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £221.53k | £1.20m | £72.56k | £29.70k | £105.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.19m | £3.76m | £3.77m | £4.69m | £3.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.89m | £11.99m | £12.69m | £16.27m | £20.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.95k | £58.97k | £61.18k | £69.79k | £71.81k | |
|
Incwm - Arall | £37.91k | £410.76k | £374.03k | £959.64k | £597.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.52m | £16.25m | £16.37m | £19.42m | £25.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.03k | £341.39k | £383.48k | £553.26k | £627.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.55k | £0 | £0 | £0 | £47.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £502 | £720 | £235 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £37.27m | £36.64m | £35.95m | £35.26m | £35.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.88m | £1.92m | £2.66m | £2.50m | £2.53m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.33m | £6.34m | £6.41m | £9.74m | £10.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.58m | £13.29m | £13.04m | £13.74m | £15.62m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/08/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03/12/2012 as amended on 12 Sep 2022 as amended on 19 Jun 2023 as amended on 04 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Charity are: 3.1 the promotion for the public benefit of the awareness, prevention and relief of mental illness or disorder and the protection and preservation of mental wellbeing and emotional health, in particular but without prejudice to the generality, by the means of: 3.1.1 the practice of and research into psychological and other appropriate methods of therapy and support for infants, children, young people, and adults; 3.1.2 training infant, child, adolescent and adult psychological therapists and those directly working to support children and families; and 3.1.3 supporting communities to facilitate diverse approaches to support the mental health and wellbeing of infants, children, young people and parents and carers; 3.2 the advancement of education for the public benefit, in particular but without prejudice to the generality, by: 3.2.1 providing training and education in the field of mental health; 3.2.2 carrying out research in the field of mental health; and 3.2.3 by establishing, maintaining and supporting educational institutions including free schools and academies. (“the Objects”).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4-8 Rodney Street
LONDON
N1 9JH
- Ffôn:
- 02077942313
- E-bost:
- info@annafreud.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window