THE RINGSFIELD HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
* Educating children and young people so as to support their physical, emotional and spiritual development through outdoor learning *Research and development for social and emotional learning, environmental education and spirituality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Suffolk
Llywodraethu
- 13 Awst 2002: Cofrestrwyd
- RINGSFIELD CHRISTIAN ECO-STUDY CENTRE (Enw gwaith)
- RINGSFIELD ECO-STUDY CENTRE (Enw gwaith)
- THE RINGSFIELD HALL TRUST LIMITED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ROBERT CARL CANNELL | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Rev Peter Julian Langford | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Rev Mark Bee | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Rev PHILIP HUGH OWEN MILLER | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.92k | £157.14k | £246.50k | £177.41k | £150.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.22k | £198.07k | £146.54k | £182.63k | £227.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £116.32k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED ON 23 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO HELP AND EDUCATE CHILDREN THROUGH THEIR EDUCATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MIGHT GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MIGHT BE IMPROVED; IN PARTICULAR, BY MEETINGS, LECTURES, RESIDENTIAL COURSES AND CLASSES AND OTHER FORMS OF LEISURE TIME, EDUCATIONAL AND RECREATIONAL OCCUPATION; 3.2 THE PROVISION OF RELIGIOUS INSTRUCTION FOR CHILDREN AND ADULTS BY MEETINGS, LECTURES, CLASSES AND RESIDENTIAL COURSES; 3.3 TO FURTHER THE ABOVE OBJECTS BY THE FOUNDATION AND MAINTENANCE OF S RESIDENTIAL COUNTRY CENTRE AND THE MAKING OF GRANTS TO ENABLE BENEFICIARIES TO ATTEND THE CENTRE WHO COULD NOT OTHERWISE AFFORD TO DO SO.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SENECA I P LTD
SPEEDWELL MILL
OLD COACH ROAD
TANSLEY
MATLOCK
DE4 5FY
- Ffôn:
- 01502713020
- E-bost:
- info@ringsfield-hall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window