Hanes ariannol GENERAL MEDICAL COUNCIL
Rhif yr elusen: 1089278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.88m | £114.36m | £109.87m | £122.34m | £135.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.66m | £114.56m | £113.37m | £122.15m | £133.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £220.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.58m | £2.61m | £2.51m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £339.91k | £758.65k | £509.43k | £575.69k | £509.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £107.67m | £107.26m | £107.15m | £118.70m | £130.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.17m | £5.72m | £387.55k | £153.94k | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £707.27k | £620.65k | £1.82m | £2.91m | £2.72m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £104.09m | £113.94m | £109.10m | £117.76m | £131.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £565.12k | £615.54k | £523.94k | £495.73k | £534.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.80m | £3.82m | £3.26m | £3.27m | £3.69m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.65k | £142.37k | £221.16k | £249.42k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £3.74m | £3.89m | £1.68m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.