Hanes ariannol FOUNDATION FOR THE SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS

Rhif yr elusen: 1078203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £365.48k £357.47k £338.23k £357.44k £369.00k
Cyfanswm gwariant £231.31k £166.22k £285.12k £359.06k £297.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A