ymddiriedolwyr FOUNDATION FOR THE SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS
Rhif yr elusen: 1078203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Catherine Jane Pope | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Professor Tiago Moreira | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Dr Jenny Douglas | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Professor Stephani Louise Hatch | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Justin James Waring | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Professor Judith Green | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Ewen Speed | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Professor Rosaline Barbour | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Prof Ellen Carol Annandale | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Professor Susan Bernice Ziebland | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.