Hanes ariannol LONDON TRAINING AND EMPLOYMENT NETWORK (L10)
Rhif yr elusen: 1079584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £904.48k | £895.29k | £425.61k | £1.19m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.73k | £880.69k | £446.15k | £1.15m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £853.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £367.92k | £1.14m | £1.39m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.70k | £0 | N/A | £18.18k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £853.41k | £779.72k | N/A | £1.15m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.83k | £18.52k | N/A | £15.71k | £4.43k | |
|
Incwm - Arall | £10.54k | £97.06k | N/A | £4.00k | £1.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £826.87k | £880.69k | N/A | £1.07m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £11.77k | £49.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.55k | £13.48k | N/A | £9.31k | £12.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £735.94k | £949.69k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £2.99k | £2.78k | |
|
Gwariant - Arall | £51.87k | £0 | N/A | £62.19k | £21.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.