Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ARUNDEL CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1078149

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Fitzalan-Howard | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Rev Charles Philip Richard Moth | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Dr SANDRA DIANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
margaret burgess | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr Sandra Diane Williams | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
MARIA WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MARTIN HALL | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Charles Sommer | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
PAUL WALKER | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH MCCOMBE | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
||||
NIGEL CORBY | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
Sarah Margaret Kilmartin | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
Dr JAMES MICHAEL MEADE WALSH | Ymddiriedolwr | 18 October 2015 |
|
|
||||
MICHAEL BARRY HEATHCOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.