LEO HOUSE CHILDREN'S HOSPICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness of children and young people with terminal or life-limiting illness and the relief of need, hardship and distress of the families of those young people or children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 256789 Southern Hospice Group
- 05 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- 05 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
- LEO HOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.69k | £386.30k | £19.56k | £28.26k | £23.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.35k | £51.34k | £52.07k | £26.36k | £51.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 8TH JULY 1999 AND AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED ON 20TH AUGUST 2001
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF SICKNESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH TERMINAL OR LIFE LIMITING ILLNESS; AND 2) THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF THE FAMILIES OF THOSE YOUNG PEOPLE AND CHILDREN IN THE COUNTY OF SUSSEX AND IN SUCH OTHER AREAS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE
Maes buddion
SUSSEX
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window