WYCLIFFE COLLEGE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's principal activities are to provide assistance for any pupil at Wycliffe College by granting scholarships and awards; to assist in the improvement, modernisation and maintenance of Wycliffe College and its property; to assist in the further education of any former pupil of Wycliffe College.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- WYCLIFFE ENDOWMENT TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Frederick Modlin Lloyd | Cadeirydd | 31 August 2021 |
|
|
||||
Christian Antonio San Jose | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Luke Bernard Godley | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Brigadier Retired Robin John Bacon MBA FCIPD | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Caroline Jane Duckworth | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.19k | £35.94k | £175.54k | £129.96k | £38.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.35k | £45.48k | £26.75k | £85.18k | £141.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 12 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 8 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF THE COLLEGE IN PARTICULAR BY THE FOLLOWING MEANS: (A) MAKING AND GRANTING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES, GRANTS, AWARDS, PRIZES AND OTHER BENEFACTIONS TENABLE AT THE COLLEGE; (B) FURTHERING OR IMPROVING THE EDUCATION AFFORDED BY THE COLLEGE; (C) IMPROVING, MODERNISING OR MAINTAINING THE BUILDINGS AND GROUNDS OF THE COLLEGE; AND (D) BY SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
STONEHOUSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Finance Department
Wycliffe College
Regent Street
STONEHOUSE
Gloucestershire
GL10 2AD
- Ffôn:
- 01453822432
- E-bost:
- finance@wycliffe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window