Hanes ariannol SHEFFIELD ALCOHOL SUPPORT SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1087215
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £856.13k | £693.20k | £855.67k | £1.30m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.59k | £784.74k | £843.56k | £1.41m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £247.32k | £247.32k | £168.95k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £370.98k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.60k | £32.33k | £23.65k | £37.31k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £833.59k | £655.75k | £822.52k | £1.25m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £670 | £218 | £0 | £4 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £8.27k | £4.90k | £9.50k | £16.89k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £862.86k | £747.85k | £802.34k | £1.30m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £41.22k | £84.13k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.60k | £6.90k | £0 | £11.49k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £22.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.