Hanes ariannol YMDDIRIEDOLAETH NANT GWRTHEYRN
Rhif yr elusen: 1078543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £1.61m | £876.00k | £1.65m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.37m | £1.03m | £1.27m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £409.65k | £406.28k | £222.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £170.00k | £170.00k | £172.11k | £657.85k | £52.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.18k | £12.39k | £2.04k | £28.50k | £3.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £809.53k | £791.09k | £220.83k | £587.77k | £848.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £711.13k | £803.17k | £404.90k | £887.58k | £620.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6 | £12 | £6 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £248.22k | £145.43k | £56.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.21k | £7.38k | £478 | £0 | £1.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.37m | £1.03m | £1.27m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.85k | £56.05k | £17.45k | £7.14k | £19.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.