ymddiriedolwyr YMDDIRIEDOLAETH NANT GWRTHEYRN
Rhif yr elusen: 1078543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR HUW JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
WILLIAM GWYN JONES | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|||||||||||
Martyn James Croydon | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|||||||||||
Rhiannon Ceiri | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||||||||
Garfield Lloyd Lewis | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||||||||
Elinor Ann Hughes | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
Joanne Iwan | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||||||||
Menna Jones | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||||||||
GWENDA GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.