ymddiriedolwyr SUPPORTED COMMUNITY BUSINESS (SPECIAL NEEDS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1079534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mellor | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Margaret Jane Beeston | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Michael Glyn Withenshaw | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Anne Marie Xiourouppa | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
RICHARD PETER BRIAN WALTON | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.