Hanes ariannol CITIZENS ADVICE DAVENTRY AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1078687
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.53k | £156.80k | £238.20k | £264.96k | £241.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.64k | £163.70k | £225.71k | £245.75k | £237.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.79k | £111.10k | N/A | £139.36k | £121.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.