Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau WILLIAM (DOC) COUCH TRUST
Rhif yr elusen: 1123126-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 26/10/1998
AS AMENDED BY SCHEME DATED 08/08/2002
AS AMENDED BY DEED DATED 30/04/2012
AS AMENDED BY SCHEME DATED 21/12/2012
AS AMENDED ON 04/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISIONS OF AID AND ASSISTANCE TO THOSE IN NEED AND/OR TO HANDICAPPED CHILDREN AND YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 25.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE WILTSHIRE
Hanes cofrestru
- 20 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.