Dogfen lywodraethu COLLAR AND TIE LIMITED
Rhif yr elusen: 1085653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 DECEMBER 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 16 JUNE 2000, 22 MARCH 2005 AND 27 SEPTEMBER 2005. as amended on 15 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE SINGING AND MUSIC, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR PROVIDED THAT ALL THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.