ymddiriedolwyr COLLAR AND TIE LIMITED
Rhif yr elusen: 1085653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristofor Darby | Cadeirydd | 03 December 2018 |
|
|
||||||
JENNIFER SOLTAU | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|||||||
MARGARET JONES | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||||
Linden Walcott-Burton | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Hannah Elizabeth Phillips | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Alexander Woolner | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||||
HARMEET CHAGGER-KHAN | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.