CHELMSFORD ROUND TABLE NO. 132 CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1079149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO AID THE NEEDY IN OUR LOCAL COMMUNITY THROUGH GIVING OF OUR TIME. FUNDRAISING TO SUPPORT A NUMBER LOCAL CHARITIES AND SPECIFIC EVENTS (FIREWORKS DISPLAY, SANTA SLEIGH, SENIOR CITIZENS CHRISTMAS PARTY).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 April 2024

Cyfanswm incwm: £83,225
Cyfanswm gwariant: £78,372

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
  • 04 Hydref 2009: Cofrestrwyd
  • 16 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Jonathan Petty Ymddiriedolwr 25 April 2025
Dim ar gofnod
Ashish Dave Ymddiriedolwr 25 April 2025
Dim ar gofnod
James Robert Scrivener Ymddiriedolwr 04 May 2024
Dim ar gofnod
Ryan James Ymddiriedolwr 04 May 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/04/2020 02/04/2021 02/04/2022 02/04/2023 02/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.22k £19.36k £77.97k £94.84k £83.23k
Cyfanswm gwariant £39.82k £20.02k £61.04k £62.74k £78.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2024 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2022 17 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2022 02 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2021 10 Chwefror 2022 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Moulsham Mill Business Centre
Parkway
CHELMSFORD
CM2 7PX
Ffôn:
01277841555