ymddiriedolwyr YORKSHIRE DALES RAILWAY MUSEUM TRUST (HOLDINGS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1116386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Suiter Sutherland | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Malcolm Brian Harrison | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Richard Peter Jones | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Daniel James Ferguson | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
ROBERT SHAW | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
Michael David Edwards | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|||||
NEIL HUBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.