Citizens Advice West Northamptonshire and Cherwell

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Citizens Advice West Northants and Cherwell provides advice, information and assistance on a wide range of issues including debt, benefits, employment, housing, consumer and family problems. Citizens Advice West Northants and Cherwell serves the areas of West Northamptonshire and North Oxfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,826,921
Roddion a chymynroddion | £3.91k | |
Weithgareddau elusennol | £1.60m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £4.52k | |
Arall | £218.36k |
Cyfanswm gwariant:
£1,690,212
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.69m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £150,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £641,933 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.69m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £136.71k |
Pobl

48 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
303 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125451 CITIZENS ADVICE BICESTER
- 07 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- BANBURY CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- CITIZENS ADVICE NORTH OXFORDSHIRE AND SOUTH NORTHAMPTONSHIRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Ritchie | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Peter Matten | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Rosalind Humphreys | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Dinesh Kotecha | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Julie Baker | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
David Maloney | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £640.19k | £1.06m | £1.09m | £936.02k | £1.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £707.08k | £860.09k | £1.06m | £1.02m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £252.09k | N/A | N/A | £150.00k | £150.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £227.53k | £587.51k | £507.88k | £330.36k | £641.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.58k | £10.00k | £7.29k | £6.30k | £3.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £612.57k | £1.05m | £1.07m | £924.51k | £1.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04k | £1.64k | £655 | £2.71k | £4.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £13.37k | £2.50k | £218.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.80k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £707.08k | £860.09k | £1.06m | £1.02m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.67k | £4.82k | £12.61k | £9.64k | £13.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £22.52k | £10.71k | £7.12k | £4.66k | £4.44k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £475.08k | £675.25k | £788.82k | £631.76k | £896.49k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £82.42k | £71.37k | £153.36k | £78.65k | £206.45k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ebrill 2025 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Ebrill 2025 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 SEP 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 SEP 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 FEB 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 SEP 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 SEP 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 FEB 2017 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 OCT 2017 as amended on 15 May 2023 as amended on 31 Aug 2023 as amended on 31 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN NORTH OXFORDSHIRE AND SOUTH NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
NORTH OXFORDSHIRE AND SOUTH NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Doddridge Centre
109 St. James Road
NORTHAMPTON
NN5 5LD
- Ffôn:
- 01295221448
- E-bost:
- info@cawnac.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window