SOUTH ASIAN DIASPORA LITERATURES AND ARTS ARCHIVE (SALIDAA)

Rhif yr elusen: 1081584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SADAA is a South Asian Arts and Literature archive set up in 1999 by academics and arts practitioners who were concerned that the innovative and exciting contributions made by South Asians to the literary and artistic heritage of this country were in danger of being lost. Our purpose as a repository is to preserve and interpret this heritage and make it more accessible to future generations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £16,212

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SALIDAA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SHYAMA PERERA Cadeirydd
SOUTHALL BLACK SISTERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sapreena Kumari Ymddiriedolwr 01 March 2024
Dim ar gofnod
Toby Watley Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE SIR WHITWORTH WALLIS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NEENA SOHAL Ymddiriedolwr 18 March 2017
Dim ar gofnod
RANJIT SONDHI Ymddiriedolwr 06 February 2013
THE COLE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUIDE DOGS FOR THE BLIND ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
PMA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
HOPE PROJECTS (WEST MIDLANDS) LTD
Derbyniwyd: Ar amser
NISHKAM HEALTHCARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM RACE IMPACT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
RINKU MITRA Ymddiriedolwr 06 February 2013
Dim ar gofnod
BHAJAN HUNJAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.51k £9.79k £32.19k £26.46k £0
Cyfanswm gwariant £7.77k £5.61k £13.41k £27.87k £16.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 15 Awst 2024 46 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 24 Awst 2023 55 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 24 Awst 2023 55 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 05 Gorffennaf 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 29 Hydref 2020 121 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
111 CHATSWORTH ROAD
LONDON
NW2 4BH
Ffôn:
02084596527