LAW CENTRES FEDERATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve charitable need and financial hardship, provide assistance to Law Centres and encourage the formation of Law Centres in the United Kingdom. To advance the education of the public by assisting Law Centres in improving knowledge and practice of the law, and administration of justice in areas of the law which are of particular concern to poor people and directed to the relief of poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,096,978
Roddion a chymynroddion | £125.49k | |
Weithgareddau elusennol | £965.74k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £478 | |
Arall | £5.27k |
Cyfanswm gwariant:
£1,064,592
Codi arian | £50.85k | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £50.85k | |
Gwariant elusennol | £1.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £32.39k |
Pobl

10 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 26 Medi 2001: Cofrestrwyd
- LAW CENTRES NETWORK (Enw gwaith)
- LCF (Enw gwaith)
- LCN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN CLAIRE DARBY ROGERS | Cadeirydd | 18 April 2012 |
|
|
||||
Thomas Christopher Stephens | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Miriam Celina Smith-Ihionvien | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|||||
David Jackson | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|||||
Professor Gareth Thomas | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|||||
NICHOLAS EUGENE WHITTINGHAM | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|||||
Mark Clifton Weights | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Sagar Kantilal Shah | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Emma Stradling | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Lydia Elizabeth Nash | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Modupe Ayodeji Michael Fawole | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|||||
Victor Carmelle Alphonso McAllister | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Ngaryan Higham | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Peter David Kandler | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Professor Sara Jean Mary Chandler | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Pamela Monica Robotham | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £4.57m | £1.06m | £912.59k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £4.42m | £1.23m | £1.07m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £723.85k | £3.37m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.34k | £288.28k | £159.85k | £169.24k | £125.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £4.25m | £893.97k | £728.69k | £965.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49 | £105 | £37 | £169 | £478 | |
|
Incwm - Arall | £23.47k | £34.24k | £3.75k | £14.49k | £5.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £4.40m | £1.19m | £1.03m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.21k | £29.48k | £37.45k | £43.48k | £50.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.08k | £14.99k | £11.36k | £28.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.45m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.13k | £2.95k | £2.25k | £1.05k | £224 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £800.49k | £730.43k | £574.89k | £439.82k | £507.63k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £343.40k | £126.39k | £139.67k | £160.05k | £194.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/10/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 NOV 2016 as amended on 08 Nov 2019 as amended on 08 Nov 2019 as amended on 08 Nov 2019 as amended on 15 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE CHARITABLE NEED, IN PARTICULAR FINANCIAL HARDSHIP, AND IN SO DOING PROVIDE ASSISTANCE TO LAW CENTRES AND ENCOURAGE THE FORMATION OF LAW CENTRES IN TH UNITED KINGDOM. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ASSISTING LAW CENTRES IN IMPROVING AND DIFFUSING KNOWLEDGE OF THE LAW AND THE PRACTICE OF THE LAW AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE, HAVING REGARD ESPECIALLY TO THOSE AREAS OF THE LAW WHICH ARE OF PARTICULAR CONCERN TO POOR PEOPLE OR ARE DIRECTED TO THE RELIEF OF POVERTY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Lady Hale Gate
Gray's Inn
LONDON
WC1X 8BS
- Ffôn:
- 020 36371330
- E-bost:
- info@lawcentres.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window