Hanes ariannol NORTH MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1087445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68m | £15.96m | £13.50m | £11.26m | £12.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.99m | £14.74m | £9.43m | £10.11m | £14.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.74m | £4.04m | £6.24m | £3.76m | £3.77m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.66m | £6.19m | £12.23m | £7.13m | £5.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.53m | £2.97m | £181.15k | £634.07k | £1.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.17m | £6.46m | £914.70k | £3.37m | £4.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £230.22k | £272.43k | £175.55k | £117.85k | £207.02k | |
|
Incwm - Arall | £85.43k | £70.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.29m | £9.33m | £6.88m | £9.19m | £12.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.70m | £5.41m | £1.95m | £920.36k | £286.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.79k | £42.69k | £38.67k | £27.95k | £25.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £601.47k | £0 | £1.36m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.