Hanes ariannol HYTHE BAY CHILDREN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1082188
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.41k | £433.53k | £409.32k | £450.05k | £498.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.74k | £417.09k | £417.34k | £466.67k | £462.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £169.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.