The Ivors Academy Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SPONSORS OR UNDERTAKES RESEARCH ACTS AS UMBRELLA OR RESOURCE BODY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
- 11 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 12 Chwefror 2014: Re-registered
- BRITISH ACADEMY OF COMPOSERS AND SONGWRITERS TRUST (Enw blaenorol)
- BRITISH ACADEMY OF SONGWRITERS, COMPOSERS AND AUTHORS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Ann Lloyd | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||||||
Felix Howard | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||||||
Peter Charles Bradbury | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||||
Orphy Robinson | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||||||
Michelle Escoffery | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||||
Shani Gonzales | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||||||
Francesca Malyan | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||||||
Julia Montero Cowell | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||||
Charlotte Harris | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||||||
Michael Adex | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||||
Daniel K Poku | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||||
Sally Anne Gross | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||||||
Natasha Jane Baldwin | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||||||
Lucy Francis | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||||||
Peter Leathem | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £16.06k | £68.14k | £565.08k | £122.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.08k | £14.06k | £104.55k | £259.57k | £240.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £564.96k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £124 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £242.97k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £13.96k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.28k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £221.60k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.64k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Tachwedd 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST OF 18 JULY 2000 AS AMENDED BY THE SUPPLEMENTAL DEED OF 11 APRIL 2000 as amended on 14 Jan 2019 as amended on 29 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN MUSIC AND ASSOCIATED SUBJECTS IN PARTICULAR BY 1. THE PROVISION OF EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES IN RESPECT OF COMPOSITION AND SONGWRITING; 2. THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AWARDS OR GRANTS TO SUCH PERSONS AND/OR PUPILS WHO ARE TALENTED, DESERVING AND ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE BY REASON OF THEIR FAMILIES' FINANCIAL CIRCUMSTANCES OR THEIR OWN IMPECUNIOSITY.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ivors Academy Trust
1 Upper James Street
London
W1F 9DE
- Ffôn:
- 02076362929
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window