Hanes ariannol CREEKSIDE EDUCATION TRUST LTD.
Rhif yr elusen: 1082622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.09k | £150.18k | £174.56k | £178.09k | £161.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.93k | £167.49k | £140.28k | £165.63k | £174.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.01k | £117 | £12.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.