Hanes ariannol STREET (UK) FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1081902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.04m £2.60m £1.37m £782.68k £137.20k
Cyfanswm gwariant £2.75m £2.10m £1.72m £1.30m £979.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £101.93k £39.65k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £44 £325.46k £150.65k £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.17m £1.26m £520.25k £203.12k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.84m £1.01m £698.65k £574.66k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £26.87k £2.80k £522 £4.89k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.15m £1.50m £1.26m £1.05m N/A
Gwariant - Ar godi arian £601.38k £600.75k £466.41k £249.32k N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £41.53k £26.84k £19.59k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A