Hanes ariannol CHILTERN CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
Rhif yr elusen: 1081138
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.58k | £343.89k | £276.37k | £334.89k | £435.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £468.50k | £334.43k | £292.69k | £329.58k | £422.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £162.56k | £160.00k | £150.00k | £160.00k | £319.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.