THE BRITISH DOUBLE REED SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fosters the arts and science of double reed musical instruments - most particularly the oboe and the bassoon. It assists in running workshops/courses and holds an annual event with international artists. It provides a thrice-yearly magazine for members and offers discounts with some traders in the field.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
- B D R S (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James William Turnbull | Cadeirydd | 12 December 2021 |
|
|
||||
Liam David Fleet | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Caron de Burgh | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
Esther Sarah Ruth Williams | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Philip Stephen Eric Haworth | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Louisa Denby | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Donal Flynn | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Paul Hubbard | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Alison Jean Wathey | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Stephen Fuller | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
IAN CROWTHER | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.14k | £24.97k | £24.39k | £25.34k | £75.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.63k | £20.35k | £20.86k | £23.33k | £24.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Chwefror 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Chwefror 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH APRIL 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE, PROMOTE AND FOSTER INTEREST, EDUCATION, STUDY, DEVELOPMENT AND PARTICIPATION IN THE ART OF MUSIC AND MUSIC MAKING IN ALL ITS ASPECTS INVOLVING DOUBLE REED WOODWIND INSTRUMENTS PARTICULARLY THOSE OF THE OBOE AND BASSOON FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Park Avenue
BATH
BA2 4QD
- Ffôn:
- 01225 429351
- E-bost:
- secretary@bdrs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window