HATZLOCHO LIMITED


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi agor ymchwiliad Open in new window i'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes, with particular emphasis on Jewish education and the relief of poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 17 Awst 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Philip Michael Kremen | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|||
Michael Julian Blake | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.19k | £35.96k | £37.76k | £39.64k | £147 | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.04k | £3.66k | £20.16k | £44.45k | £301.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Chwefror 2025 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Chwefror 2025 | 391 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Chwefror 2025 | 391 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Ebrill 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Ebrill 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2021 | 331 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2021 | 331 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE ORTHODOX JEWISH FAITH. (11) THE RELIEF OF POVERTY (111) FOR SUCH OTHER PURPOSES BOTH THE UK AND ABROAD RECOGNISED AS CHARITABLE BY ENGLISH LAW.
Maes buddion
UK AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SPANIARDS PARK
COLUMBAS DRIVE
LONDON
NW3 7JD
- Ffôn:
- 02084552827
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window