Ymddiriedolwyr NEWARK AMATEUR OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1086495

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA CROWE | Cadeirydd | 17 May 2013 |
|
|||||
Thomas Sargeant | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Daniel Knowles | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Rebecca Handisides-Dewsnap | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Anthony Tallis | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Aston Fisher | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Chrimes | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Leggett | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Dawn Stubbs | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|||||
Dawn Angela Stubbs | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jane Louise Margaret Brown | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
Teresa Martin | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
Michael John Follen | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Robert Alan Crowe | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.