Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1081009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.52m | £21.94m | £19.14m | £25.53m | £23.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.64m | £33.99m | £31.14m | £22.36m | £22.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00m | N/A | £594.00k | £34.00k | £43.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.56m | £14.91m | £13.72m | £15.71m | £16.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £774.00k | £457.00k | £360.00k | £566.00k | £399.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.86m | £1.87m | £1.23m | £1.05m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.45m | £2.70m | £2.75m | £2.48m | £2.71m | |
|
Incwm - Arall | £1.89m | £2.01m | £1.08m | £5.72m | £3.28m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.51m | £10.08m | £7.72m | £11.49m | £11.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.95m | £28.26m | £26.03m | £17.66m | £17.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.69m | £5.73m | £5.11m | £4.70m | £5.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £400.00k | £662.00k | £788.00k | £642.00k | £274.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.57m | £5.02m | £3.37m | £2.96m | £4.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £383.00k | £371.00k | £215.00k | £303.00k | £338.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.