THE FACIAL SURGERY RESEARCH FOUNDATION - SAVING FACES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Saving Faces aims to reduce the incidence of oral cancers, injury and disfigurement by leading and promoting research into the prevention, causes and treatment of these conditions. We fund the National Facial, Oral and Oculoplastic Research Centre, the National Head and Neck Audit, a patient-to-patient helpline, the Saving Faces Diagnostic Advice Service, PhD studentships and clinical fellowships.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- FSRF SAVING FACES (Enw gwaith)
- SAVING FACES (Enw gwaith)
- SAVING FACES THE FACIAL SURGERY RESEARCH CHARITY (Enw gwaith)
- THE FACIAL SURGERY RESEARCH FOUNDATION (Enw gwaith)
- SAVING FACES THE ORAL AND FACIAL SURGERY RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIOTT BERNERD | Cadeirydd |
|
||||||
SIMON BENTLEY | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|||||
Austen Smith | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Atul Setia | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
PETER HARDEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PATRICK MAGENNIS Deputy Chair | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIMON HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.09k | £151.64k | £201.81k | £120.44k | £332.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.71k | £287.22k | £167.60k | £170.07k | £163.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.44k | £34.49k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED 28.4.00
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THE TRUST FUND AND ITS INCOME IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT FOR THE RELIEF OF NEED, SICKNESS AND DISTRESS, INPARTICULAR BY PROMOTING RESEARCH INTO THE PREVENTION, CAUSES AND TREATMENT OF ORAL AND FACIAL DISEASES, DISORDERS AND INJURIES (AND PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH) AT THE DEPARTMENT OF ORAL AND MAXILLO FACIAL SURGERY AT THE BARTS AND LONDON HOSPITAL OR AT THE ORAL AND MAXILLO FACIAL SURGERY DEPARTMENTS OF SUCH OTHER HOSPITALS OR INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES THINK FIT
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
71 TONBRIDGE STREET
LONDON
WC1H 9DZ
- Ffôn:
- 02034177757
- E-bost:
- info@savingfaces.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window