Hanes ariannol SKIPTON AND CRAVEN ACTION FOR DISABILITY
Rhif yr elusen: 1092511
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £381.86k | £373.13k | £368.72k | £251.91k | £253.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £336.11k | £443.04k | £416.90k | £253.39k | £254.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £16.00k | £15.24k | £20.17k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £10.50k | £3.31k | £118.44k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.