Hanes ariannol EMMER GREEN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1087387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.33k £89.41k £80.94k £89.62k £115.38k
Cyfanswm gwariant £108.05k £108.42k £84.64k £92.03k £92.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £58.15k £65.37k £53.06k £51.77k £84.44k