Hanes ariannol CHASE AFRICA (Community Health and Sustainable Environment)
Rhif yr elusen: 1082958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.94k | £547.99k | £678.34k | £669.71k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £482.26k | £451.47k | £564.33k | £688.73k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.04k | £18.49k | £9.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £517.69k | £118.49k | £677.68k | £663.34k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £2.58k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £429.34k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £245 | £157 | £665 | £3.80k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £411.59k | £397.70k | £499.37k | £571.35k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.67k | £53.77k | £64.96k | £117.38k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £13.32k | £0 | £2.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £412.24k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.