Hanes ariannol C.M.A. COMMUNITY NURSERY LTD
Rhif yr elusen: 1083392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.63m | £1.65m | £2.18m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.70m | £1.58m | £2.10m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £175.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400.71k | £471.17k | £453.96k | £520.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £1.61m | £1.63m | £2.16m | £2.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.38k | £21.28k | £23.39k | £24.87k | £23.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £1.70m | £1.58m | £2.10m | £2.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.91k | £9.03k | £11.91k | £17.61k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £602.19k | £576.26k | £397.94k | £692.92k | £859.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.