THE RUSLAND VALLEY COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes community activities and projects in the Rusland Valley and the neighbouring parishes of Satterthwaite and Colton. It also provides grants to individuals in support of activities designed to increase skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert Wynne Wingate-Saul | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
MAUREEN BOYREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGUS STANLEY HYDE ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TESS BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10k | £4.77k | £5.30k | £4.82k | £3.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.07k | £728 | £1.29k | £4.16k | £2.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 MAY 2000 AS AMENDED BY A DEED OF VARIATION DATED 18 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
1) TO BENEFIT THE COMMUNITY WITHIN THE RUSLAND VALLEY BY PROVIDING FINANCIAL SUPPORT FROM TIME TO TIME FOR SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS ASSIST EXCLUSIVELY CHARITABLE COMMUNITY ACTIVITIES WITHIN THE PARISH OF SATTERTHWAITE OR THE PARISH OF COLTON THAT WILL BE OF BENEFIT TO THE INHABITANTS OF THE RUSLAND VALLEY AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DECIDE EXAMPLES OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE COMMUNITY ACTIVITIES AS TO THE DATE OF THE SETTLEMENT ARE: ST PAUL'S CHURCH RUSLAND RUSLAND READING ROOM PARENT AND TEACHERS ASSOCIATION AT SATTERTHWAITE & RUSLAND CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL RUSLAND YOUNG FARMERS RUSLAND VALLEY HORTICULTURAL SOCIETY SATTERTHWAITE RECREATION GROUND THE QUAKER MEETING HOUSE ROOK HOW RUSLAND 2)TO ADVANCE THE PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION OF FUNDS TO THE SATTERTHWAITE & RUSLAND CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL AND ANY SUCCESSOR THEREOF PROVIDED THAT SUCH FACILITIES SHALL NOT BE USED TO PROVIDE STATUTORY FACILITIES 3) TO BENEFIT THE COMMUNITIES WITHIN THE PARISH OF COLTON BY PROVIDING SUPPORT FROM TIME TO TIME FOR SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS ASSIST EXCLUSIVELY CHARITABLE COMMUNITY ACTIVITIES WITHIN THE PARISH OF COLTON WHICH WILL BE OF BENEFIT TO THE INHABITANTS OF THE SAID PARISHES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DECIDE
Maes buddion
RUSLAND VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Light Hall
Rusland
ULVERSTON
Cumbria
LA12 8JT
- Ffôn:
- 01229860316
- E-bost:
- anguslighthall@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window