Hanes ariannol BANGLADESHI PARENTS AND CARERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1082770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £728.52k £825.15k £753.98k £647.30k £681.44k
Cyfanswm gwariant £757.58k £590.87k £681.25k £668.08k £674.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £792.39k N/A £647.11k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £32.76k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £32.76k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £712.57k £792.39k £739.56k £647.11k £681.44k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21 £3 £1 £25 £0
Incwm - Arall £15.92k £0 £14.42k £168 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £757.58k £0 £681.25k £668.08k £674.65k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £140.03k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £590.87k £0 £0 £0