Hanes ariannol FOR CHILDREN & YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1084286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.89k | £488.93k | £566.61k | £490.07k | £928.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.58k | £514.38k | £549.20k | £451.75k | £841.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £125.05k | £121.73k | £89.01k | £205.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.44k | £36.62k | N/A | £14.60k | £92.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.02k | N/A | £26.74k | N/A | £60.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.16k | N/A | £2.38k | N/A | £1.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £461.49k | N/A | £212.89k | N/A | £587.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £26.74k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.23k | N/A | £2.19k | N/A | £2.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £322.41k | N/A | £276.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £487.16k | N/A | £538.21k | N/A | £840.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.42k | N/A | £10.99k | N/A | £725 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.98k | N/A | £2.29k | N/A | £1.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.