ymddiriedolwyr THE WEST KENT DOWNS COUNTRYSIDE TRUST
Rhif yr elusen: 1083121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER PAUL SAVAGE | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||
Aidan Thompson | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||||||||||||
Curtis Barkel | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||||||||||||
rosemary dymond | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||||||||||
Terence Carter | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|
||||||||||||||
ANDREW PETER LINGHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
||||||||||||||
Mark Falkingham | Ymddiriedolwr | 18 February 2017 |
|
|||||||||||||||
Andrew leonard Baylis | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||||||||||||
MICHAEL ANTHONY ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||||||||||||
HILARY LORAINE MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.